CONNECTIS UNIFIED COMMUNICATIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Fuente de la Mora, 3
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONNECTIS UNIFIED COMMUNICATIONS SL
CIF B86751195
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/05/2013
Nombres Anteriores
- CONNECTIS OUTSOURCING SERVICES SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Johnson Graham Thomas
Propietario CONNECTIS ICT SERVICES SA
VINCULACIONES DE CONNECTIS UNIFIED COMMUNICATIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONNECTIS UNIFIED COMMUNICATIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Liberal Ignacio | Apoderado | 21/10/2013 | 07/07/2015 |
Badia Liberal Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2013 | 07/07/2015 |
CONNECTIS ICT SERVICES SA | Socio Unico | 17/06/2013 | 07/07/2015 |
Daneo Cerro Jose Javier | Apoderado Solidario | 17/10/2013 | 07/07/2015 |
De La Quadra Salcedo Janini Andres | Apoderado Solidario | 17/10/2013 | 07/07/2015 |
De Prado Lopez Yolanda | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2013 | 07/07/2015 |
Gallego Larrubia Javier | Apoderado Solidario | 17/10/2013 | 07/07/2015 |
Garcia Morgado Ana Isabel | Apoderado Solidario | 26/11/2014 | 07/07/2015 |
Garcia Morgado Ana Isabel | Apoderado | 17/10/2013 | 07/07/2015 |
Garcia Morgado Ana Isabel | Apoderado Mancomunado | 18/10/2013 | 07/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONNECTIS UNIFIED COMMUNICATIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 116, S 8, H M 561668, I/A 14 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 116, S 8, H M 561668, I/A 14 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 115, S 8, H M 561668, I/A 13 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 113, S 8, H M 561668, I/A 12 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 113, S 8, H M 561668, I/A 11 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31204 , F 119, S 8, H M 561668, I/A 10 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31204 , F 114, S 8, H M 561668, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31204 , F 117, S 8, H M 561668, I/A 9 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31204 , F 117, S 8, H M 561668, I/A 8 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31204 , F 116, S 8, H M 561668, I/A 7 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28