CONMAR ESPCON SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ HUERTA DEL ALMENDRAL S/N - CLUB LOS CAIRELES, C
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social CONMAR ESPCON SL
CIF B93239812
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/02/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Moruno Manuel
VINCULACIONES DE CONMAR ESPCON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONMAR ESPCON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Moruno Manuel | Socio Unico | 02/08/2013 | 09/03/2017 |
Sanchez Moruno Manuel | Administrador Unico | 02/08/2013 | 09/03/2017 |
Sanchez Moruno Manuel | Socio único | 09/03/2017 | |
Sanchez Moruno Manuel | Liquidador | 09/03/2017 | 09/03/2017 |
Aparicio Muñoz Jose | Administrador Mancomunado | 05/03/2013 | 02/08/2013 |
Sanchez Moruno Manuel | Administrador Mancomunado | 05/03/2013 | 02/08/2013 |
ACTOS BORME DE CONMAR ESPCON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-29
- Construcción en general, incluidas las marítimas, dragados y regeneración de playas; la realización de subcontrataciones para la realización de construcciones, tanto en general como marítimas. La construcción, compra, venta yreparación de embarcaciones y vehículos marítimos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 142, S 8, H MA117081, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107, L 4014, F 141, S 8, H MA117081, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-29