CONGELACION MAR DE ALTURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jose Ortega y Gasset, 553
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social CONGELACION MAR DE ALTURA SL
CIF B92427913
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 02/04/2003
Página Web www.mardealtura.com
Nombres Anteriores
- CONGELACION MAR DE ALTURA SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONGELACION MAR DE ALTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONGELACION MAR DE ALTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopera Zorrilla Antonio | Administrador Unico | 12/07/2013 | 26/03/2014 |
Casas Salmeron Antonio | Presidente | 22/05/2012 | 12/07/2013 |
Casas Salmeron Antonio | Consejero | 22/05/2012 | 12/07/2013 |
Lopera Zorrilla Antonio | Consejero Delegado | 22/05/2012 | 12/07/2013 |
Lopera Zorrilla Antonio | Consejero | 22/05/2012 | 12/07/2013 |
Tuteur Israel Eugenio | Consejero | 22/05/2012 | 12/07/2013 |
Videla Ces Juan Jose | Secretario | 22/05/2012 | 12/07/2013 |
Videla Ces Juan Jose | Consejero | 22/05/2012 | 12/07/2013 |
ACTOS BORME DE CONGELACION MAR DE ALTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 165, S 8, H MA 64296, I/A 8 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 165, S 8, H MA 64296, I/A 8 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 165, S 8, H MA 64296, I/A 8 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 164, S 8, H MA 64296, I/A 7 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 164, S 8, H MA 64296, I/A 7 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 164, S 8, H MA 64296, I/A 7 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Empresa: CONGELACION MAR DE ALTURA SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 162, S 8, H MA 64296, I/A 6 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-29
Empresa: CONGELACION MAR DE ALTURA SA
- Denominación y forma adoptada: CONGELACION MAR DE ALTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 2255, F 162, S 8, H MA 64296, I/A 6 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-29
Empresa: CONGELACION MAR DE ALTURA SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-175-29