CONFIGBOX INTERNET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Alqueria de Culla, 4
Código Postal 46910
Municipio Alfafar
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONFIGBOX INTERNET SL
CIF B97802011
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 02/11/2006
Página Web www.configbox.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Costa Grañena David
Propietario NOMINALIA INTERNET SL
VINCULACIONES DE CONFIGBOX INTERNET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONFIGBOX INTERNET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Becerra Manuela | Consejero | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
Carrillo Vega Enrique | Apoderado Solidario | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
Costa Grañena David | Consejero Delegado | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
Costa Grañena David | Consejero | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
Costa Grañena David | Presidente | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
Guerrato Gianluca | Consejero | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
Matas Foz Carlos | Secretario No Consejero | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
NOMINALIA INTERNET SL | Socio Unico | 21/04/2021 | 26/01/2024 |
Lersteau Oliver Daniel Bernad | Apoderado Solidario | 21/04/2021 | 30/05/2023 |
Carrillo Vega Enrique | Administrador Solidario | 20/06/2014 | 21/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONFIGBOX INTERNET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 36, S 8, H V 117891, I/A 12 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 36, S 8, H V 117891, I/A 12 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 36, S 8, H V 117891, I/A 11 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 35, S 8, H V 117891, I/A 10 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 34, S 8, H V 117891, I/A 9 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 19º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 34, S 8, H V 117891, I/A 9 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 34, S 8, H V 117891, I/A 9 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 34, S 8, H V 117891, I/A 9 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 34, S 8, H V 117891, I/A 9 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
- Otras modificaciones estatutarias: RETRIBUIR el cargo de Administrador y en consecuencia modificar el Artículo 19º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8567, L 5855, F 34, S 8, H V 117891, I/A 8 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46