CONFIDE ESTUDIANTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 195
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONFIDE ESTUDIANTES SL
CIF B65692063
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otros alojamientos
Fecha de Constitución 12/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONFIDE ESTUDIANTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONFIDE ESTUDIANTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIBAU PATRIMONIOS SL | Administrador Unico | 21/07/2016 | 16/06/2020 |
Guarner Muñoz Francisco | Liquidador | 16/06/2020 | 16/06/2020 |
Raventos Marti Estefania | REPR.143 RRM | 12/12/2016 | 16/06/2020 |
Raventos Negra Higinio | REPR.143 RRM | 21/07/2016 | 12/12/2016 |
Guarner Muñoz Francisco | Administrador Mancomunado | 15/12/2011 | 21/07/2016 |
Guarner Muñoz Jorge | Administrador Mancomunado | 15/12/2011 | 21/07/2016 |
Raventos Negra Higinio | Administrador Mancomunado | 15/12/2011 | 21/07/2016 |
ACTOS BORME DE CONFIDE ESTUDIANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 182, S 8, H B 417809, I/A 7 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 182, S 8, H B 417809, I/A 7 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 182, S 8, H B 417809, I/A 7 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
- CL ARIBAU NUM.195,2 IZQUIERDA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 182, S 8, H B 417809, I/A 6 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 181, S 8, H B 417809, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 181, S 8, H B 417809, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDAD "ARIBAU PATRIMONIOS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 181, S 8, H B 417809, I/A 4 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 181, S 8, H B 417809, I/A 4 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 181, S 8, H B 417809, I/A 4 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Capital Anterior: | 43.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 39.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 181, S 8, H B 417809, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08