CONEXBI 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Guadalquivir, 1
Código Postal 28981
Municipio Parla
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONEXBI 2010 SL
CIF B85878668
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Demolición
Fecha de Constitución 08/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bielsa Quiros Daniel
VINCULACIONES DE CONEXBI 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONEXBI 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bielsa Quiros Daniel | Liquidador | 27/09/2013 | 27/09/2013 |
Bielsa Quiros Daniel | Socio Unico | 14/05/2010 | 27/09/2013 |
Bielsa Quiros Daniel | Administrador Unico | 14/05/2010 | 27/09/2013 |
Bielsa Quiros Carlos | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 14/05/2010 |
Bielsa Quiros Daniel | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 14/05/2010 |
ACTOS BORME DE CONEXBI 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 39, S 8, H M 495886, I/A 3 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 39, S 8, H M 495886, I/A 3 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 39, S 8, H M 495886, I/A 3 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 39, S 8, H M 495886, I/A 3 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 38, S 8, H M 495886, I/A 2 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 38, S 8, H M 495886, I/A 2 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 38, S 8, H M 495886, I/A 2 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 38, S 8, H M 495886, I/A 2 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 37, S 8, H M 495886, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Dirección:C/ RIO GUADALQUIVIR 1 1º B (PARLA)
Comienzo de operaciones:08/02/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE TODA CLASE DE EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA. CONSTRUCCION, COMPRA, VENTA Y EXPLOTACION DE CUALQUIER FORMA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES. VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27521 , F 37, S 8, H M 495886, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28