CONERO CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 301
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONERO CONSULTING SL
CIF B09972852
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/03/2022
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONERO CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONERO CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elisabetta Capannelli | Administrador Unico | 14/04/2022 | 27/07/2023 |
Elisabetta Capannelli | Liquidador | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
Gutierrez Pujadas Vicente Xavier | Apoderado Solidario | 11/07/2022 | 27/07/2023 |
ACTOS BORME DE CONERO CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48264 , F 67, S 8, H B 577970, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48264 , F 67, S 8, H B 577970, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48264 , F 67, S 8, H B 577970, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48264 , F 67, S 8, H B 577970, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48264 , F 66, S 8, H B 577970, I/A 1 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Dirección:CL DIPUTACION NUM.301 P.PR PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/03/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS AMBITOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO Y DE GESTION. TRABAJOS INMOBILIARIOS EN GENERAL, COMPRENDIDA LA ADQUISICION, LA VENTA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE TODA CLASE, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48264 , F 66, S 8, H B 577970, I/A 1 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08