CONDEMINAS SERVICIOS LOGISTICOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CONDEMINAS SERVICIOS LOGISTICOS SA
CIF A61610143
Capital Social 4968467.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Página Web www.condeminas.com/catalogo/portada.html
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE CONDEMINAS SERVICIOS LOGISTICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONDEMINAS SERVICIOS LOGISTICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Archs Miquel Jordi | Liquidador | 20/06/2011 | 10/07/2012 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 30/09/2010 | 10/07/2012 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 11/08/2009 | 10/07/2012 |
Archs Miquel Jordi | Vicepresidente | 20/06/2011 | |
Archs Miquel Jordi | MBRO.COM.EJE | 20/06/2011 | |
Archs Miquel Jordi | Consejero | 20/06/2011 | |
Archs Miquel Jordi | Consejero Delegado | 20/06/2011 | |
Carrasco Nualart Jaume | Secretario No Consejero | 30/09/2010 | 20/06/2011 |
Condeminas Hughes Manuel Antonio | MBRO.COM.EJE | 20/06/2011 | |
Condeminas Hughes Manuel Antonio | Presidente | 20/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONDEMINAS SERVICIOS LOGISTICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 15, S 8, H B 174259, I/A 36 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 14, S 8, H B 174259, I/A 35 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Capital Anterior: | 841.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.127.067,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.968.467,00 | Euros |
Porcentaje: | 490,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 14, S 8, H B 174259, I/A 35 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 14, S 8, H B 174259, I/A 35 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Consejero Delegado
Consejero
MBRO.COM.EJE
PRES.COM.EJE
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 14, S 8, H B 174259, I/A 35 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Auditor
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 14, S 8, H B 174259, I/A 34 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-08
MBRO.COM.EJE
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39690 , F 14, S 8, H B 174259, I/A 34 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08