CONCEPTOS INNOVADORES BALEARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GREMI FUSTERS 18 A - NAVES 1 Y 2, POLIGONO DE
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social CONCEPTOS INNOVADORES BALEARES SL
CIF B57642852
Capital Social 150000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 13/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONCEPTOS INNOVADORES BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONCEPTOS INNOVADORES BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BACKWAREN GORMET SL | Socio Unico | 16/12/2009 | 31/01/2022 |
Crespi Cantallops Martin | Administrador Unico | 16/12/2009 | 31/01/2022 |
Crespi Cantallops Martin | Liquidador | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
ACTOS BORME DE CONCEPTOS INNOVADORES BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 83, S 8, H PM 65009, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 83, S 8, H PM 65009, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 83, S 8, H PM 65009, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 83, S 8, H PM 65009, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 83, S 8, H PM 65009, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-07
Capital Anterior: | 80.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 87,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 83, S 8, H PM 65009, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 81, S 8, H PM 65009, I/A 1 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 81, S 8, H PM 65009, I/A 1 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-07