CONCEPTO H ESTUDIO DE DISEÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Collado Piña, 13
Código Postal 02003
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONCEPTO H ESTUDIO DE DISEÑO SL
CIF B02565869
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 18/02/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Montoya Garcia Hector
VINCULACIONES DE CONCEPTO H ESTUDIO DE DISEÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONCEPTO H ESTUDIO DE DISEÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montoya Garcia Hector | Liquidador | 27/11/2018 | 27/11/2018 |
Montoya Garcia Hector | Socio Unico | 03/11/2015 | 27/11/2018 |
Montoya Garcia Hector | Administrador Unico | 03/11/2015 | 27/11/2018 |
Vila Piqueras Pascual | Administrador Unico | 11/03/2015 | 03/11/2015 |
ACTOS BORME DE CONCEPTO H ESTUDIO DE DISEÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 75, S 8, H AB 24655, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 75, S 8, H AB 24655, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 75, S 8, H AB 24655, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 75, S 8, H AB 24655, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 717, F 103, S 8, H AB 24655, I/A 2 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 717, F 103, S 8, H AB 24655, I/A 2 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 717, F 103, S 8, H AB 24655, I/A 2 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 717, F 102, S 8, H AB 24655, I/A 1 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-02
Dirección:C/ COLLADO PIÑA 13 5 (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:18/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la prestación de servicios típicos de Agencia de Publicidad de servicios plenos: Diseño, maquetación y edición de todo tipo de elementos, soportes y publicaciones. Diseño, planificación, organización y administración de redes sociales, así como cualquier soporte online de comunicación. Organización
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 717, F 102, S 8, H AB 24655, I/A 1 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-02