CONALUC SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social CONALUC SL
CIF B30560452
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONALUC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONALUC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Miguel Albaladejo Mercader | Apoderado Mancomunado | 06/02/2009 | 18/09/2020 |
Raul Albaladejo Mercader | Administrador Unico | 16/10/2012 | 18/09/2020 |
Raul Albaladejo Mercader | Apoderado Mancomunado | 06/02/2009 | 18/09/2020 |
Raul Albaladejo Mercader | Liquidador | 18/09/2020 | 18/09/2020 |
Jose Antonio Albaladejo Lucas | Administrador Unico | 16/10/2012 | |
Jose Miguel Albaladejo Mercader | Apoderado | 23/01/2009 |
ACTOS BORME DE CONALUC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 171, S 8, H MU 25113, I/A 8 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 171, S 8, H MU 25113, I/A 8 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 171, S 8, H MU 25113, I/A 8 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 171, S 8, H MU 25113, I/A 8 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 170, S 8, H MU 25113, I/A 7 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 170, S 8, H MU 25113, I/A 7 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 169, S 8, H MU 25113, I/A 6 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-30