COMUNICACIONES ESTELARES SL - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social COMUNICACIONES ESTELARES SL
CIF B02271385
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMUNICACIONES ESTELARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNICACIONES ESTELARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Herreros Maria Monserrat | Liquidador Solidario | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
Fuentes Herreros Maria Monserrat | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 29/12/2017 |
Navarro Gabaldon Susana Eva | Liquidador Solidario | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
Navarro Gabaldon Susana Eva | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 29/12/2017 |
Gomez Rebenaque Carlos | Administrador Solidario | 13/06/2011 | |
Heras Martinez Jose Ignacio | Administrador Solidario | 13/06/2011 |
ACTOS BORME DE COMUNICACIONES ESTELARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642, L 406, F 143, S 8, H AB 8557, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642, L 406, F 143, S 8, H AB 8557, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642, L 406, F 143, S 8, H AB 8557, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-02
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642, L 406, F 143, S 8, H AB 8557, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642, L 406, F 143, S 8, H AB 8557, I/A 3 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642, L 406, F 143, S 8, H AB 8557, I/A 3 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-02