COMUNICACION Y DIALOGO SAL - EXTINGUIDA
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social COMUNICACION Y DIALOGO SAL
CIF A45341880
Actividad Edición de periódicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Escribano Juan | Administrador Concursal | 05/02/2015 | 03/05/2018 |
Muñoz Perea Antonio | Liquidador | 11/11/2013 | 03/05/2018 |
Abarca Herranz Isabel | Consejero | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
Arizaga Garmendia Ignacio | Consejero | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
De Mesa Ruiz Juan Ignacio | Consejero | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
Gomez Herruz Francisco Jose | Consejero Delegado | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
Gomez Herruz Francisco Jose | Consejero | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
Gomez Herruz Francisco Jose | Vicepresidente | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
Hernandez De La Fuente Francisco Javier | Consejero | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
INMOBILIARIA DE VISTAHERMOSA SA | Consejero | 10/06/2009 | 11/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 58, S 8, H TO 8851, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-45
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Nif:A45341880
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Gonzalez Escribano Juan
Juzgado:1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:23/07/2014
Número Procedimiento Concursal:243/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1073
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-8851
Inscripción:
11
Fecha Inscripción03/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 58, S 8, H TO 8851, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-45
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Nif:A45341880
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Parte Dispositiva:
Cesadas las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, salvo las que estén contenidas en la sentencia firme de calificación
Fecha de Resolución:28/02/2018
Número Procedimiento Concursal:243/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1073
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-8851
Inscripción:
11
Fecha Inscripción03/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 58, S 8, H TO 8851, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-45
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Nif:A45341880
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Parte Dispositiva:
Declarada la conclusión del concurso de COMUNICACION Y DIALOGO, S.A.L. por insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, con los efectos establecidos en el artículo 178 de la L.C. y aprobar las cuentas presentadas
Fecha de Resolución:28/02/2018
Número Procedimiento Concursal:243/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1073
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-8851
Inscripción:
11
Fecha Inscripción03/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 58, S 8, H TO 8851, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-45
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Nif:A45341880
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gonzalez Escribano Juan
Juzgado:1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:23/07/2014
Número Procedimiento Concursal:243/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1073
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-8851
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 58, S 8, H TO 8851, I/A 10 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-45
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Nif:A45341880
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Parte Dispositiva:
Las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio del deudor quedan intervenidas por la administración concursal mediante su autorización y/o conformidad
Fecha de Resolución:23/07/2014
Número Procedimiento Concursal:243/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1073
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-8851
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 58, S 8, H TO 8851, I/A 10 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-45
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMUNICACION Y DIALOGO SAL
Nif:A45341880
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:23/07/2014
Número Procedimiento Concursal:243/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1073
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-8851
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 58, S 8, H TO 8851, I/A 10 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 57, S 8, H TO 8851, I/A 9 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 57, S 8, H TO 8851, I/A 9 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-45
Consejero Delegado
Consejero
- Abarca Herranz Isabel
- Arizaga Garmendia Ignacio
- De Mesa Ruiz Juan Ignacio
- Gomez Herruz Francisco Jose
- Hernandez De La Fuente Francisco Javier
- INMOBILIARIA DE VISTAHERMOSA SA
- Jimenez Nuñez Emilio
- Lopez Galan Maria Prado
- Martinez Palencia Paloma
- Mayoral Hernandez Apolonio
- Nodal De Arce Ana
- Palop Alcaide Maria Del Pilar
- Sanchez De La Morena Olmo Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 57, S 8, H TO 8851, I/A 9 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-45