COMUNICACION PUBLICITARIA TARGET AUDIENCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Belen, 13
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COMUNICACION PUBLICITARIA TARGET AUDIENCE SL
CIF B85384428
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 02/04/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMUNICACION PUBLICITARIA TARGET AUDIENCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNICACION PUBLICITARIA TARGET AUDIENCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Iñigo Alonso Carlos | Liquidador | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
Perez Iñigo Alonso Carlos | Apoderado | 16/07/2009 | 27/07/2023 |
Perez Iñigo Alonso Carlos | Administrador Unico | 01/07/2014 | 27/07/2023 |
Perez Iñigo Quintana Fernando | Administrador Unico | 16/07/2009 | 01/07/2014 |
Perez Iñigo Alonso Carlos | Administrador Unico | 16/07/2009 |
ACTOS BORME DE COMUNICACION PUBLICITARIA TARGET AUDIENCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 204, S 8, H M 459032, I/A 5 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 204, S 8, H M 459032, I/A 5 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 204, S 8, H M 459032, I/A 5 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 204, S 8, H M 459032, I/A 5 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 204, S 8, H M 459032, I/A 5 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 203, S 8, H M 459032, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 203, S 8, H M 459032, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 202, S 8, H M 459032, I/A 3 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28