COMUNICACION GENIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Milagrosa, 2
Código Postal 39001
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMUNICACION GENIAL SL
CIF B39702162
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 05/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fundacion Para El Desarrollo De La Cultura La Sost
VINCULACIONES DE COMUNICACION GENIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNICACION GENIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fundacion Para El Desarrollo De La Cultura La Sost | Socio Unico | 08/06/2011 | 12/06/2017 |
Garcia Cantero Jose Miguel | Liquidador Unico | 12/06/2017 | 12/06/2017 |
Garcia Cantero Miguel | Administrador Unico | 08/06/2011 | 12/06/2017 |
Ana Belen Blanco Navarro | Consejero | 16/03/2009 | 08/06/2011 |
Blanco Garcia Salvador | Consejero | 16/03/2009 | 08/06/2011 |
Calonge Fernandez Pablo Manuel | Consejero | 29/04/2010 | 08/06/2011 |
Capellan De Miguel Gonzalo | Consejero | 16/03/2009 | 08/06/2011 |
Cuesta Riva Ana Isabel | Consejero | 16/03/2009 | 08/06/2011 |
Garcia Cantero Miguel | Consejero | 16/03/2009 | 08/06/2011 |
Garcia Cantero Miguel | Consejero Delegado | 16/03/2009 | 08/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMUNICACION GENIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 5 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 5 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 5 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 51, S 8, H S 20828, I/A 5 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-39