COMUNICA XXI SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACION Y DESARROLLO DE NEGOCIO SL - EXTINGUIDA
Provincia Cantabria
Razón Social COMUNICA XXI SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACION Y DESARROLLO DE NEGOCIO SL
CIF B39678420
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario FRAILE Y BLANCO SL
VINCULACIONES DE COMUNICA XXI SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACION Y DESARROLLO DE NEGOCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNICA XXI SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACION Y DESARROLLO DE NEGOCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Navarro Ana Belen | Administrador Mancomunado | 20/04/2021 | 05/01/2022 |
Blanco Navarro Ana Belen | Liquidador Mancomunado | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Fraile Calderon Juan Jose | Liquidador Mancomunado | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Fraile Calderon Juan Jose | Administrador Mancomunado | 20/04/2021 | 05/01/2022 |
FRAILE Y BLANCO SL | Socio Unico | 20/04/2021 | 05/01/2022 |
Leovigildo Castañeda Garcia | Administrador Unico | 20/04/2021 |
ACTOS BORME DE COMUNICA XXI SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACION Y DESARROLLO DE NEGOCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 60, S 8, H S 19840, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 60, S 8, H S 19840, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 60, S 8, H S 19840, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-39
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 60, S 8, H S 19840, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 60, S 8, H S 19840, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 59, S 8, H S 19840, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 59, S 8, H S 19840, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 59, S 8, H S 19840, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-39
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 59, S 8, H S 19840, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-217-39