COMPRA-VENTA BONREPOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Barcelona, Km. 4
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPRA-VENTA BONREPOS SL
CIF B40516106
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/07/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMPRA-VENTA BONREPOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPRA-VENTA BONREPOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ghadban Ghadban Omar | Administrador Solidario | 26/03/2019 | 22/02/2021 |
Ghadban Ghadban Omar | Liquidador Solidario | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
Guillen Garcia Javier | Administrador Solidario | 07/08/2018 | 22/02/2021 |
Guillen Garcia Javier | Liquidador Solidario | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
Garcia Fernandez Artigas Gustavo | Administrador Solidario | 07/08/2018 | 26/03/2019 |
ACTOS BORME DE COMPRA-VENTA BONREPOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 115, S 8, H V 183300, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 115, S 8, H V 183300, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 115, S 8, H V 183300, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 115, S 8, H V 183300, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 115, S 8, H V 183300, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 115, S 8, H V 183300, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 115, S 8, H V 183300, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 114, S 8, H V 183300, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-46
Dirección:CTRA BARCELONA Km 4 - CASAS DE BARCENAS (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:24/07/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto: La compraventa y alquiler de vehículos. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo a los enunciados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 114, S 8, H V 183300, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-46