COMPRA SEGURA GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Selva, 10
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPRA SEGURA GESTION SL
CIF B02994234
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 31/12/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPRA SEGURA GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPRA SEGURA GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diego Pinzano | Administrador Unico | 10/08/2023 | 18/04/2024 |
Diego Pinzano | Liquidador | 18/04/2024 | 18/04/2024 |
Martinez Martinez Francisco Jose | Administrador Unico | 15/01/2021 | 10/08/2023 |
ACTOS BORME DE COMPRA SEGURA GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 159, S 8, H B 557425, I/A 4 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 159, S 8, H B 557425, I/A 4 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 159, S 8, H B 557425, I/A 4 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 2 EN CUANTO AL NUMERO DE N.I.E. DEL ADMINISTRADOR DON DIEGO PINZANO, SIENDO EL CORRECTO: Y3706497S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 159, S 8, H B 557425, I/A 3 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 158, S 8, H B 557425, I/A 2 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 158, S 8, H B 557425, I/A 2 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO CONFORMGEST ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 154, S 8, H B 557425, I/A 1 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 154, S 8, H B 557425, I/A 1 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Dirección:CL SELVA, 10, 2. MODULO 2, EDIFICIO IN BLAU (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Comienzo de operaciones:31/12/20
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA GESTION, MEDIACION, CONSULTORIA, FORMACION PARA LOS CONSUMIDORES Y PROFESIONALES DE LA VENTA DE VEHICULOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 154, S 8, H B 557425, I/A 1 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08