COMPONENTES MECANICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Garrotxa, 10
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPONENTES MECANICOS SA
CIF A60360633
Capital Social 1135036.58 Euros
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Página Web www.comesa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE COMPONENTES MECANICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPONENTES MECANICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlo Bondone | Consejero | 03/02/2011 | 21/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2010 | 21/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/06/2009 | 21/01/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/07/2011 | 21/01/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 18/09/2015 | 21/01/2016 |
Gianluca Casiraghi | Consejero | 20/06/2011 | 21/01/2016 |
Martinez Heinberg Rodrigo | Secretario No Consejero | 30/04/2015 | 21/01/2016 |
Martinez Heinberg Rodrigo Adolfo | Liquidador | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Revilla Arroyo Jaime | Presidente | 24/08/2012 | 21/01/2016 |
Revilla Arroyo Jaime | Consejero | 24/08/2012 | 21/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPONENTES MECANICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 175, S 8, H B 99205, I/A 74 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 175, S 8, H B 99205, I/A 74 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Apoderado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 175, S 8, H B 99205, I/A 74 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 175, S 8, H B 99205, I/A 73 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 175, S 8, H B 99205, I/A 72 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 175, S 8, H B 99205, I/A 72 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
- CL GARROTXA,10-12,PL.BAJA,4-C,MAS BLAU I (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 174, S 8, H B 99205, I/A 71 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 174, S 8, H B 99205, I/A 71 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 174, S 8, H B 99205, I/A 71 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Apoderado
Director
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 172, S 8, H B 99205, I/A 70 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08