COMPLEJO DE OCIO LA FORANA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Razón Social COMPLEJO DE OCIO LA FORANA SL
CIF B98690340
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 02/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pircea Georghe
ORGANIGRAMA DE COMPLEJO DE OCIO LA FORANA SL
VINCULACIONES DE COMPLEJO DE OCIO LA FORANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPLEJO DE OCIO LA FORANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pircea Georghe | Administrador Unico | 20/01/2017 |
ACTOS BORME DE COMPLEJO DE OCIO LA FORANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 115, S 8, H V 162458, I/A 5 H (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
- Ejecución Laboral 1285/2018 RO Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Declaración de insolvencia provisional de la sociedad por cuantía de 19960,19 euros de principal y 2990 euros presupuestados para intereses y costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 115, S 8, H V 162458, I/A 5 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 115, S 8, H V 162458, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 115, S 8, H V 162458, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-46
- En aplicación de la RDGRyN DE 06/06/2009 el nombramiento como administrador único de D. Carlos Enrique Conte Rey, se hace efectivo a partir de las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2.016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 114, S 8, H V 162458, I/A 3 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 114, S 8, H V 162458, I/A 3 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 114, S 8, H V 162458, I/A 3 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
- En aplicación de la RDGRyN DE 06/06/2009 el cese como administrador único de D. Vicente Blas Ferrero Conca, se hace efectivo a partir de las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2.016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 114, S 8, H V 162458, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 114, S 8, H V 162458, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9880, L 7162, F 114, S 8, H V 162458, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-46