COMPASS WEALTH MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Baro D'Esponella, 28
Código Postal 08031
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPASS WEALTH MANAGEMENT SL
CIF B66942715
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/02/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPASS WEALTH MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPASS WEALTH MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Nuñez Mario | Apoderado Solidario | 26/05/2017 | 20/10/2021 |
Penella Orozco Ruben | Administrador Unico | 19/01/2021 | 20/10/2021 |
Penella Orozco Ruben | Liquidador | 20/10/2021 | 20/10/2021 |
Pedro Ketelsen | Administrador Solidario | 27/02/2017 | 19/01/2021 |
Penella Orozco Ruben | Administrador Solidario | 27/02/2017 | 19/01/2021 |
Pujol Alcayna Maria Jose | Administrador Solidario | 27/02/2017 | 19/01/2021 |
ACTOS BORME DE COMPASS WEALTH MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 43, S 8, H B 499356, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 43, S 8, H B 499356, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 43, S 8, H B 499356, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
- CL BARO D'ESPONELLA NUM.28-32 P.1 PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 43, S 8, H B 499356, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: RUBEN PENELLA OROZCO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 43, S 8, H B 499356, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 43, S 8, H B 499356, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 43, S 8, H B 499356, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 42, S 8, H B 499356, I/A 2 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 41, S 8, H B 499356, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Dirección:AV DIAGONAL NUM.419 P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:03/02/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION HABITUAL, EN NOMBRE Y POR CUENTA DE UNA ENTIDAD DE CREDITO, EN SU CALIDAD DE AGENTE, DE ACTOS DE NEGOCIACION O FORMALIZACION DE OPERACIONES TIPICAS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA, FRENTE A TERCEROS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 41, S 8, H B 499356, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08