COMPASS MANAGEMENT CONSULTING IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 82
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPASS MANAGEMENT CONSULTING IBERICA SA
CIF A60831104
Capital Social 510093.46 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Eixarch Girones Marcelino
VINCULACIONES DE COMPASS MANAGEMENT CONSULTING IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPASS MANAGEMENT CONSULTING IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A R SERVICIOS DE AUDITORIA SL | Auditor Suplente | 29/07/2010 | 05/01/2022 |
Alan Randall Scheller | Consejero | 03/01/2012 | 05/01/2022 |
Alan Randall Scheller | Apoderado Solidario | 11/06/2014 | 05/01/2022 |
Alan Randall Scheller | Consejero | 03/11/2015 | 05/01/2022 |
Berger David Edwin | Consejero | 05/01/2022 | |
David Edwin Berger | Consejero | 03/01/2012 | 05/01/2022 |
David Edwin Berger | Consejero | 03/11/2015 | 05/01/2022 |
Eixarch Girones Marcelino | Auditor | 29/07/2010 | 05/01/2022 |
Gaspar Sans Eduardo | Liquidador Solidario | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Igor Michael Barna | Apoderado Solidario | 11/06/2014 | 05/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPASS MANAGEMENT CONSULTING IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 17, S 8, H M 614992, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 17, S 8, H M 614992, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 17, S 8, H M 614992, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 17, S 8, H M 614992, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 17, S 8, H M 614992, I/A 4 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 17, S 8, H M 614992, I/A 4 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 17, S 8, H M 614992, I/A 4 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
- Modificadas las facultades conferidas al Consejero Delegado Don Lyonel Marie Henry Jean Rouast por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de junio de 2015 pasando a ser también Consejero Delegado Mancomunado en cuanto a algunas facultades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 16, S 8, H M 614992, I/A 3 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 16, S 8, H M 614992, I/A 3 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 82 7º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 16, S 8, H M 614992, I/A 2 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28