COMPANYIA DEL MINIBUS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mare de Deu de Port, 157
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPANYIA DEL MINIBUS SA
CIF A59332577
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Página Web www.ciaminibus.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MARODA LINIAL SL
VINCULACIONES DE COMPANYIA DEL MINIBUS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPANYIA DEL MINIBUS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Mas Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 18/02/2010 | 21/10/2019 |
MARODA LINIAL SL | Administrador Unico | 27/02/2018 | 21/10/2019 |
Marti Escursell Josep Maria | Apoderado Solidario | 16/08/2018 | 21/10/2019 |
Marti Escursell Miquel | Apoderado Solidario | 16/08/2018 | 21/10/2019 |
Marti Pierre Miquel | Apoderado Solidario | 16/08/2018 | 21/10/2019 |
Tena Guisado Manuel | REPR.143 RRM | 27/02/2018 | 21/10/2019 |
Tena Llobera Maria Cel | Apoderado Solidario | 08/03/2018 | 21/10/2019 |
Tena Llobera Maria Cel | Administrador Unico | 06/10/2015 | 27/02/2018 |
Casas Mas Jordi | Administrador Solidario | 15/07/2015 | 06/10/2015 |
Casas Mas Jordi | Administrador Solidario | 18/02/2010 | 06/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPANYIA DEL MINIBUS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 32, S 8, H B 3037, I/A 15 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 30, S 8, H B 3037, I/A 14 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 30, S 8, H B 3037, I/A 13 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: MARODA LINIAL S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 29, S 8, H B 3037, I/A 12 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.11 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO. ART.9.- PLAZO DE DURACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 29, S 8, H B 3037, I/A 12 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 29, S 8, H B 3037, I/A 12 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 29, S 8, H B 3037, I/A 12 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
- CL MARE DE DEU DEL PORT Num.157 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 29, S 8, H B 3037, I/A 11 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.REGULACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 29, S 8, H B 3037, I/A 11 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20220 , F 29, S 8, H B 3037, I/A 11 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08