COMPANYIA CROS 33 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Oller, 3
Código Postal 08225
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPANYIA CROS 33 SL
CIF B65333403
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 04/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPANYIA CROS 33 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPANYIA CROS 33 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Sanchez Francesc | Liquidador | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Molina Sanchez Francisco | Administrador Unico | 12/08/2010 | 22/01/2019 |
Blazquez Quevedo Sergi | REPR.143 RRM | 12/05/2010 | 12/08/2010 |
IURIS ASSESSORS I GESTORS SL | Administrador Unico | 12/05/2010 | 12/08/2010 |
ACTOS BORME DE COMPANYIA CROS 33 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 170, S 8, H B 394629, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 170, S 8, H B 394629, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 170, S 8, H B 394629, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- AMPLIAR A:EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.LA COMPRA,TENENCIA ADMINISTRACION PERMUTA Y VENTA DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES NO SUJETAS A LEGISLACION ESPECIAL.LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 170, S 8, H B 394629, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
- CL FRANCESC OLLER Num.3 P.1 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 170, S 8, H B 394629, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 170, S 8, H B 394629, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 170, S 8, H B 394629, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 168, S 8, H B 394629, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Dirección:CL BALMES Num.224 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/05/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA CONSTRUCCION,PROMOCION Y EXPLOTACION,COMPRA,VENTA,PERMUTA Y MEDIACION DTODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y LA CONTRATACION DE TODO TIPO DE SERVICIO RELACIONADOS CON ELLOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 168, S 8, H B 394629, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08