COMPANYIA ARTESANA DE LICORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pere Serra, 30
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPANYIA ARTESANA DE LICORS SL
CIF B66899691
Capital Social 10060.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 28/11/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPANYIA ARTESANA DE LICORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPANYIA ARTESANA DE LICORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baldovinos Martos Manuel | Apoderado Solidario | 08/01/2020 | 21/11/2023 |
Carbo Sole Joan | Administrador Unico | 08/01/2020 | 21/11/2023 |
Carbo Sole Joan | Liquidador | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
Carbo Seriñana Joan | Administrador Unico | 09/12/2016 | 08/01/2020 |
Carbo Sole Berta | Apoderado Solidario | 09/02/2017 | 08/01/2020 |
Figueres Moret Sergi | Apoderado Solidario | 14/08/2019 | 08/01/2020 |
ACTOS BORME DE COMPANYIA ARTESANA DE LICORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47169 , F 121, S 8, H B 495290, I/A 8 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47169 , F 121, S 8, H B 495290, I/A 8 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47169 , F 121, S 8, H B 495290, I/A 8 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 110, S 8, H B 495290, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 110, S 8, H B 495290, I/A 6 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 110, S 8, H B 495290, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 110, S 8, H B 495290, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Capital Anterior: | 6.060,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 109, S 8, H B 495290, I/A 4 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 109, S 8, H B 495290, I/A 3 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 107, S 8, H B 495290, I/A 2 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08