COMPAÑIA VALENCIANA DE KNOWLEDGE MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social COMPAÑIA VALENCIANA DE KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
CIF B97221774
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
VINCULACIONES DE COMPAÑIA VALENCIANA DE KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA VALENCIANA DE KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonet Sanchez Jose Vicente | Liquidador Solidario | 10/05/2010 | 17/12/2010 |
Garcia Escrich Francisco Jose | Liquidador Solidario | 10/05/2010 | 17/12/2010 |
Bonet Sanchez Jose Vicente | Administrador Solidario | 10/05/2010 | |
Garcia Escrich Francisco Jose | Administrador Solidario | 10/05/2010 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA VALENCIANA DE KNOWLEDGE MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7198, L 4501, F 190, S 8, H V 83879, I/A 5 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7198, L 4501, F 189, S 8, H V 83879, I/A 4 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7198, L 4501, F 189, S 8, H V 83879, I/A 4 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7198, L 4501, F 189, S 8, H V 83879, I/A 4 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7198, L 4501, F 189, S 8, H V 83879, I/A 4 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-174-46