COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG CAMPILLO, NAVES 45-46
Código Postal 31340
Municipio Marcilla
Provincia Navarra
Razón Social COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
CIF B31503832
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/07/1994
Nombres Anteriores
- COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ELIS MANOMATIC SA
VINCULACIONES DE COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dupuy Romain Christophe | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 15/03/2022 |
Dupuy Romain Christophe | Apoderado | 16/01/2020 | 15/03/2022 |
ELIS MANOMATIC SA | Socio Unico | 30/01/2017 | 15/03/2022 |
Elizalde Guasch Ana | Apoderado | 16/01/2020 | 15/03/2022 |
Guyot Louis Michel Marie | Administrador Solidario | 30/07/2018 | 15/03/2022 |
Lecharny Matthieu Hubert Marie | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 15/03/2022 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 15/03/2022 | |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 16/01/2020 | 15/03/2022 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 28/03/2017 | 15/03/2022 |
Mora Sust Montserrat | Apoderado | 15/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 218, S 8, H NA 8843, I/A 36 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 218, S 8, H NA 8843, I/A 36 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-31
- QUEDAN CANCELADAS todas las inscripciones de la sociedad al haberse recibido oficio del Registro Mercantil de Barcelona de 2 de marzo de 2022 en virtud del artículo 233.2 del R.R.M., no expidiéndose la certificación correspondiente por no existir asiento alguno que haya de quedar vigente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 218, S 8, H NA 8843, I/A 36 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 218, S 8, H NA 8843, I/A 36 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 218, S 8, H NA 8843, I/A 36 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 217, S 8, H NA 8843, I/A 34 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 216, S 8, H NA 8843, I/A 33 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 216, S 8, H NA 8843, I/A 32 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
- POLIG CAMPILLO, NAVES 45-46 (MARCILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 216, S 8, H NA 8843, I/A 31 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-31
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 216, S 8, H NA 8843, I/A 30 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-31