COMPAÑIA MARITIMA MARIA DE LOS ANGELES RIVA SUARDIAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 76
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPAÑIA MARITIMA MARIA DE LOS ANGELES RIVA SUARDIAZ SL
CIF B85679082
Capital Social 66000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPAÑIA MARITIMA MARIA DE LOS ANGELES RIVA SUARDIAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA MARITIMA MARIA DE LOS ANGELES RIVA SUARDIAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez-nespral Bertrand Clementina-gracia | Administrador Unico | 29/07/2019 | 09/06/2022 |
Gracia Fernandez Nespral Bertrand Clementina | Liquidador | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
De La Peña Riva Luis | Administrador Unico | 14/05/2009 | 29/07/2019 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA MARITIMA MARIA DE LOS ANGELES RIVA SUARDIAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 23, S 8, H M 481148, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 23, S 8, H M 481148, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 23, S 8, H M 481148, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 23, S 8, H M 481148, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 23, S 8, H M 481148, I/A 3 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 23, S 8, H M 481148, I/A 3 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 66.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 22, S 8, H M 481148, I/A 2 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 19, S 8, H M 481148, I/A 1 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-28
Dirección:C/ ZURBANO 76 (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/04/09
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:LA CONTRATACION, POR CUENTA PROPIA O AJENA, CON ASTILLEROS PARA LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE BUQUES, ASI COMO LA EXPLOTACION COMERCIAL DE ESTOS YOTROS BUQUES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26701 , F 19, S 8, H M 481148, I/A 1 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-28