COMPAÑIA LOGISTICA DEL GAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Anabel Segura, 16
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social COMPAÑIA LOGISTICA DEL GAS SA
CIF A81310955
Actividad Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cunha Damasceno Fiadeiro Joao Antonio
VINCULACIONES DE COMPAÑIA LOGISTICA DEL GAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA LOGISTICA DEL GAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cunha Damasceno Fiadeiro Joao Antonio | Presidente | 22/06/2010 | 22/09/2010 |
Cunha Damasceno Fiadeiro Joao Antonio | Consejero | 22/06/2010 | 22/09/2010 |
Lecocq Perez Alan Pedro | Consejero | 22/06/2010 | 22/09/2010 |
Motos Clemente Joaquin | Secretario | 22/06/2010 | 22/09/2010 |
Motos Clemente Joaquin | Consejero | 22/06/2010 | 22/09/2010 |
Lecocq Perez Alan Pedro | Consejero Delegado | 22/06/2010 | |
Martin Alcobendas Juan | Consejero | 16/12/2009 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA LOGISTICA DEL GAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10204 , F 33, S 8, H M 162718, I/A 22 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10204 , F 33, S 8, H M 162718, I/A 22 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10204 , F 33, S 8, H M 162718, I/A 22 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10204 , F 33, S 8, H M 162718, I/A 21 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10204 , F 33, S 8, H M 162718, I/A 21 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-111-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-107-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10204 , F 32, S 8, H M 162718, I/A 20 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28