COMPAÑIA LEVANTINA DE DESMONTES Y EXCAVACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AUTOV MADRID-ALICANTE Km 382
Código Postal 03660
Municipio Novelda
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social COMPAÑIA LEVANTINA DE DESMONTES Y EXCAVACIONES SL
CIF B54774377
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Preparación de terrenos
Fecha de Constitución 18/03/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Levantina Y Asociados De Minerales Sociedad Anonim
VINCULACIONES DE COMPAÑIA LEVANTINA DE DESMONTES Y EXCAVACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA LEVANTINA DE DESMONTES Y EXCAVACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez De Toledo Antonio Ramon Borja | Apoderado Mancomunado | 09/04/2014 | 12/07/2016 |
Alvarez De Toledo Antonio Ramon Borja | Apoderado Mancomunado | 11/04/2014 | 12/07/2016 |
Capilla Tobajas Julian | Apoderado | 12/05/2014 | 12/07/2016 |
Couto Vivas Jorge Javier | Apoderado Mancomunado | 09/04/2014 | 12/07/2016 |
Couto Vivas Jorge Javier | Apoderado | 10/04/2014 | 12/07/2016 |
Couto Vivas Jorge Javier | Apoderado Mancomunado | 11/04/2014 | 12/07/2016 |
Garcia Ruiz Juan Pedro | Apoderado Mancomunado | 11/04/2014 | 12/07/2016 |
Jimenez Sirvent Francisco | Apoderado Mancomunado | 09/04/2014 | 12/07/2016 |
Jimenez Sirvent Francisco | Apoderado | 09/04/2014 | 12/07/2016 |
Juan Polo Jose | Apoderado Mancomunado | 09/04/2014 | 12/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA LEVANTINA DE DESMONTES Y EXCAVACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 118, S 8, H A 139398, I/A 13 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 118, S 8, H A 139398, I/A 13 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 118, S 8, H A 139398, I/A 12 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 118, S 8, H A 139398, I/A 11 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 118, S 8, H A 139398, I/A 10 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 117, S 8, H A 139398, I/A 9 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 117, S 8, H A 139398, I/A 8 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 117, S 8, H A 139398, I/A 7 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 116, S 8, H A 139398, I/A 6 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 116, S 8, H A 139398, I/A 5 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-03