COMPAÑIA INFORMATICA CHACON SIMON SL
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Razón Social COMPAÑIA INFORMATICA CHACON SIMON SL
CIF B10066165
Teléfono 92 762 99 51
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPAÑIA INFORMATICA CHACON SIMON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA INFORMATICA CHACON SIMON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Encinas Rivera Manuel | Administrador Unico | 19/08/2011 | 30/01/2014 |
Encinas Rivera Maria Teresa | Administrador Unico | 05/03/2010 | 19/08/2011 |
Chacon Simon Guillermo | Administrador Unico | 05/03/2010 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA INFORMATICA CHACON SIMON SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234, L 62, F 28, S 8, H CC 1041, I/A 9 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-232-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234, L 62, F 28, S 8, H CC 1041, I/A 8 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234, L 62, F 28, S 8, H CC 1041, I/A 8 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234, L 62, F 28, S 8, H CC 1041, I/A 7 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234, L 62, F 28, S 8, H CC 1041, I/A 7 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-10
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-10