COMPAÑIA IBERICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social GTA DE CUATRO CAMINOS NUMEROS 6 Y 7
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COMPAÑIA IBERICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI SA
CIF A85855609
Capital Social 2.5716E8 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 29/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario SAINT CROIX HOLDING INMOBILIER SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE COMPAÑIA IBERICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA IBERICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bardera Muñoz Juan Carlos | Apoderado | 28/04/2010 | 27/07/2016 |
Boluda Sanchez Jose Manuel | Apoderado Solidario | 04/12/2012 | 27/07/2016 |
Cano Resina Jose Juan | Secretario No Consejero | 08/02/2010 | 27/07/2016 |
Castillo Gomez Manuela | Apoderado | 03/03/2010 | 27/07/2016 |
Colomer Barrigon Marco | Representante | 07/02/2012 | 27/07/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/04/2010 | 27/07/2016 |
Domingo Bermejo Jose Ramon | Apoderado Solidario | 04/12/2012 | 27/07/2016 |
Prol Zanon Jose Ramon | Apoderado | 03/03/2010 | 27/07/2016 |
Prol Zanon Jose Ramon | Apoderado Solidario | 04/12/2012 | 27/07/2016 |
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER SOCIMI SA | Administrador Unico | 27/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA IBERICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 200, S 8, H M 492170, I/A 19 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 200, S 8, H M 492170, I/A 19 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 200, S 8, H M 492170, I/A 19 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 200, S 8, H M 492170, I/A 18 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 200, S 8, H M 492170, I/A 17 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 200, S 8, H M 492170, I/A 16 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
- Se convierte en inscripción la anotación letra A, relativa a los acuerdos de fusion por absorcion de la Sociedad "Compañia Iberica de Bienes Raices 2009 Socimi, S.A." como absorbente con la denominada "Compañia Iberica de Rentas Urbanas 2009 Socimi, S.A.", ampliacion de capital y objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 195, S 8, H M 492170, I/A 15 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA ANOTACION LETRA "A" DE FECHA 09/09/2013 EL ACTO DE AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 195, S 8, H M 492170, I/A A (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
- e) El desarrollo de otras actividades accesorias o complementarias, financieras y no financieras, que generen rentas que en su conjunto representen menos del porcentaje que determine en cada momento la Ley 11/2009, de 26 de octubre, de las rentas de la sociedad en cada periodo impositivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 195, S 8, H M 492170, I/A A (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
- Sociedades absorbidas: COMPAÑIA IBERICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 195, S 8, H M 492170, I/A A (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28