COMPAÑIA EXPLOTADORA DE SERVICIOS DE HOSTELERIA DEL HOTEL DE LONDRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zubieta, 2
Código Postal 20007
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social COMPAÑIA EXPLOTADORA DE SERVICIOS DE HOSTELERIA DEL HOTEL DE LONDRES SL
CIF B20086591
Actividad Establecimientos de bebidas
Propietario CORPORACION ZUBIETA SL
VINCULACIONES DE COMPAÑIA EXPLOTADORA DE SERVICIOS DE HOSTELERIA DEL HOTEL DE LONDRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA EXPLOTADORA DE SERVICIOS DE HOSTELERIA DEL HOTEL DE LONDRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION ZUBIETA SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
CORPORACION ZUBIETA SL | Socio único | 05/10/2016 | |
CORPORACION ZUBIETA SL | Socio Unico | 22/04/2016 | 05/10/2016 |
Hernanz Garayar Alicia | Apoderado | 13/01/2015 | 05/10/2016 |
Rezola Sansinenea Pablo | Apoderado Solidario | 16/01/2015 | 05/10/2016 |
Romero Garay Gonzalo Alfonso | Apoderado Solidario | 16/01/2015 | 05/10/2016 |
Unceta Puy Eneko | Apoderado Solidario | 16/01/2015 | 05/10/2016 |
Perez Beunza Antonia | Apoderado | 19/12/2008 | 29/01/2015 |
Briones Goicoechea Angel Maria | Director Gerente | 22/01/2015 | |
Sansinenea Urbistondo Gabriel | Apoderado Solidario | 16/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA EXPLOTADORA DE SERVICIOS DE HOSTELERIA DEL HOTEL DE LONDRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 188, S 8, H SS 2336, I/A 32 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 188, S 8, H SS 2336, I/A 32 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Apoderado Solidario
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 188, S 8, H SS 2336, I/A 32 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 188, S 8, H SS 2336, I/A 32 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 159, S 8, H SS 2336, I/A 31 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 159, S 8, H SS 2336, I/A 29 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-20
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 159, S 8, H SS 2336, I/A 28 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 157, S 8, H SS 2336, I/A 27 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 157, S 8, H SS 2336, I/A 27 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 157, S 8, H SS 2336, I/A 26 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-20