ILUNION HOTELS LEVANTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Luis Garcia-Berlanga Marti (Director Cinema), 19
Código Postal 46023
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social ILUNION HOTELS LEVANTE SA
CIF A79163184
Capital Social 9981830.0 Euros
Nombres Anteriores
- CONFORTEL LEVANTE SA
- COMPAÑIA EUROPEA DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GRUPO ILUNION SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ILUNION HOTELS LEVANTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILUNION HOTELS LEVANTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Galindo Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 23/03/2016 | 15/11/2019 |
Alvarez Galindo Jose Manuel | Apoderado | 23/03/2016 | 15/11/2019 |
Arellano Gonzalez Jorge | Apoderado | 10/03/2015 | 15/11/2019 |
Arellano Gonzalez Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2016 | 15/11/2019 |
Bidaurrazaga Marijuan Nerea | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2016 | 15/11/2019 |
Camarena Gonzalez Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2017 | 15/11/2019 |
Cana Suñen Arantxa | Apoderado Mancomunado | 23/03/2016 | 15/11/2019 |
Carrascoso Rioja Miguel Angel | Apoderado | 16/03/2018 | 15/11/2019 |
Carrillo Martin Julian | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2017 | 15/11/2019 |
Cestero Rico Juan Jose | Apoderado | 17/06/2015 | 15/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ILUNION HOTELS LEVANTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10388, L 7669, F 32, S 8, H V 161375, I/Acierr (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10388, L 7669, F 32, S 8, H V 161375, I/Acierr (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-46
- Desembolsado: 3.068.186,25 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10388, L 7669, F 32, S 8, H V 161375, I/A 41 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10388, L 7669, F 31, S 8, H V 161375, I/A 40 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10388, L 7669, F 31, S 8, H V 161375, I/A 39 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10388, L 7669, F 30, S 8, H V 161375, I/A 38 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10388, L 7669, F 30, S 8, H V 161375, I/A 38 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-46
- Desembolsado: 3.068.186,25 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9848, L 7130, F 28, S 8, H V 161375, I/A 37 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9848, L 7130, F 28, S 8, H V 161375, I/A 36 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. DON ALEJANDRO OÑORO MEDRANO, es nombrado persona física representante de la mercantil "GRUPO ILUNION, S.L.". DON JOSE ANGEL PRECIADOS FERNANDEZ es nombrado persona física representante de la mercantil "ILUNION HOTELS, SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9848, L 7130, F 28, S 8, H V 161375, I/A 35 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46