COMPAÑIA DISCOGRAFICA MUXXIC RECORDS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 32
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COMPAÑIA DISCOGRAFICA MUXXIC RECORDS SA
CIF A82343591
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMPAÑIA DISCOGRAFICA MUXXIC RECORDS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA DISCOGRAFICA MUXXIC RECORDS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Giner Federico | Apoderado | 30/10/2014 | 22/06/2016 |
Finazzi Pallares Jorge | Administrador Solidario | 15/06/2011 | 22/06/2016 |
Rotondo Urcola Sandra | Administrador Solidario | 22/04/2013 | 22/06/2016 |
Villanueva Rodriguez Salvador | Apoderado | 06/03/2013 | 22/06/2016 |
Anton Lazaro Pedro | Apoderado | 22/04/2013 | 30/10/2014 |
Velez Santiago Francisco | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 22/04/2013 |
Merino Pastor Luis | Administrador Solidario | 15/06/2011 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA DISCOGRAFICA MUXXIC RECORDS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 154, S 8, H M 234694, I/A 32 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 154, S 8, H M 234694, I/A 32 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 154, S 8, H M 234694, I/A 31 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 154, S 8, H M 234694, I/A 31 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 153, S 8, H M 234694, I/A 30 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 153, S 8, H M 234694, I/A 29 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 153, S 8, H M 234694, I/A 29 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 152, S 8, H M 234694, I/A 28 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 152, S 8, H M 234694, I/A 27 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28