COMPAÑIA DE SOLUCIONES Y COMUNICACIONES VALLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Transversal, 287
Código Postal 08225
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social COMPAÑIA DE SOLUCIONES Y COMUNICACIONES VALLES SL
CIF B63924724
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 25/07/2005
Página Web www.grupocsc.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE COMPAÑIA DE SOLUCIONES Y COMUNICACIONES VALLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA DE SOLUCIONES Y COMUNICACIONES VALLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abilleira Muiña Francisco Javier | Apoderado | 23/10/2012 | 12/12/2013 |
Azula Palacios Ignacio | Apoderado | 06/05/2013 | 12/12/2013 |
Calvo Farre Vicenc | Apoderado | 23/10/2012 | 12/12/2013 |
Garcia Gil Jaime | Apoderado | 06/05/2013 | 12/12/2013 |
Garrido Perez Jose Manuel | Apoderado | 07/03/2013 | 12/12/2013 |
Guiral Collado Alejandro | Apoderado | 23/10/2012 | 12/12/2013 |
Gutierrez Gomez Marta | Apoderado | 06/05/2013 | 12/12/2013 |
Molina Esteban Marcelo | Administrador Mancomunado | 13/04/2012 | 12/12/2013 |
Mora Martin Luis Miguel | Apoderado | 06/05/2013 | 12/12/2013 |
Morgado De Ortueta Jose Alberto | Apoderado | 06/05/2013 | 12/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA DE SOLUCIONES Y COMUNICACIONES VALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 112, S 8, H B 317020, I/A 21 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 112, S 8, H B 317020, I/A 20 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 111, S 8, H B 317020, I/A 19 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 111, S 8, H B 317020, I/A 18 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 195, S 8, H B 317020, I/A 17 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 194, S 8, H B 317020, I/A 16 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 194, S 8, H B 317020, I/A 15 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 194, S 8, H B 317020, I/A 14 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 193, S 8, H B 317020, I/A 13 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 192, S 8, H B 317020, I/A 12 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08