COMPAÑIA DE INVERSIONES INTRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Mayor, 2
Código Postal 40556
Municipio Languilla
Provincia Segovia
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPAÑIA DE INVERSIONES INTRO SL
CIF B85248995
Fecha de Constitución 24/10/2007
Nombres Anteriores
- COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURAS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario INVERSIONES Y PROYECTOS GUIMER SL
VINCULACIONES DE COMPAÑIA DE INVERSIONES INTRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA DE INVERSIONES INTRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elena Padilla De Lucena | Apoderado Solidario | 03/04/2017 | 09/09/2024 |
INVERSIONES Y PROYECTOS GUIMER SL | Socio Unico | 03/04/2017 | 09/09/2024 |
Maria Elena Padilla De Lucena | Administrador Unico | 21/07/2020 | 09/09/2024 |
Maria Elena Padilla De Lucena | Liquidador | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
Polanco Soutullo Guillermo | Administrador Unico | 19/12/2014 | 21/07/2020 |
De Polanco Soutullo Guillermo | Administrador Solidario | 16/06/2010 | 19/12/2014 |
De Polanco Soutullo Jaime | Administrador Solidario | 16/06/2010 | 19/12/2014 |
De Polanco Soutullo Guillermo | Administrador Unico | 16/06/2010 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA DE INVERSIONES INTRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 7116, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 7116, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 7116, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 7116, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 7, S 8, H SG 7116, I/A 5 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 7, S 8, H SG 7116, I/A 5 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-40
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 7, S 8, H SG 7116, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-40
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 7, S 8, H SG 7116, I/A 3 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-40
- PLAZA MAYOR, 2 40556 (LANGUILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 6, S 8, H SG 7116, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-40
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24960 , F 171, S 8, H M 449468, I/A 5 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28