COMPAÑIA DE FERRALLISTAS PANAMEÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL CAMPOLLANO - CALLE AUTOVIA, 26,
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social COMPAÑIA DE FERRALLISTAS PANAMEÑA SL
CIF B02525590
Capital Social 303100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fecha de Constitución 23/02/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMPAÑIA DE FERRALLISTAS PANAMEÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA DE FERRALLISTAS PANAMEÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barba Alfaro Antonio | Apoderado Solidario | 15/03/2013 | 30/05/2017 |
Barba Alfaro Antonio | Secretario | 05/04/2013 | 30/05/2017 |
Barba Alfaro Antonio | Consejero | 05/04/2013 | 30/05/2017 |
Candel Jimenez Pedro | Presidente | 12/03/2012 | 30/05/2017 |
Candel Jimenez Pedro | Consejero Delegado | 12/03/2012 | 30/05/2017 |
Candel Jimenez Pedro | Consejero | 12/03/2012 | 30/05/2017 |
Candel Molina Francisco | Consejero | 12/03/2012 | 30/05/2017 |
Candel Molina Francisco | Apoderado Solidario | 15/03/2013 | 30/05/2017 |
Martiañez Garvi Fernando | Secretario | 12/03/2012 | 05/04/2013 |
Martiañez Garvi Fernando | Consejero | 12/03/2012 | 05/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA DE FERRALLISTAS PANAMEÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 132, S 8, H AB 22553, I/A 7 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 132, S 8, H AB 22553, I/A 7 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-02
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 132, S 8, H AB 22553, I/A 7 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-02
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 132, S 8, H AB 22553, I/A 7 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-02
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 303.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.677,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 132, S 8, H AB 22553, I/A 6 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-02
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 132, S 8, H AB 22553, I/A 5 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-02
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 132, S 8, H AB 22553, I/A 5 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-02
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 163, S 8, H AB 22553, I/A 4 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-02
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 163, S 8, H AB 22553, I/A 3 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-02
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 162, S 8, H AB 22553, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-02