COMPAÑIA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Borriana, 8
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPAÑIA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD SA
CIF A08082083
Actividad Actividades de radiodifusión
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor AUREN AUDITORS BCN SLP
VINCULACIONES DE COMPAÑIA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 06/11/2014 | 14/02/2017 |
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 09/08/2012 | 14/02/2017 |
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 28/08/2013 | 14/02/2017 |
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 12/08/2010 | 14/02/2017 |
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 29/06/2011 | 14/02/2017 |
AUREN AUDITORS CONSULTORS BARCELONA SA | Auditor | 27/10/2009 | 14/02/2017 |
De La Calzada Fernandez Joaquin | Liquidador | 02/04/2015 | 14/02/2017 |
Aguayo Diez Maria Isabel | Consejero | 28/02/2012 | 02/04/2015 |
Buenaventura Melillas Esquirol Marcos | Consejero | 28/02/2012 | 02/04/2015 |
Civil Arnabat Ferran | Consejero | 28/02/2012 | 02/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 199, S 8, H B 129581, I/A 90 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 199, S 8, H B 129581, I/A 90 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 198, S 8, H B 129581, I/A 89 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 198, S 8, H B 129581, I/A 89 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 198, S 8, H B 129581, I/A 89 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 198, S 8, H B 129581, I/A 88 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 196, S 8, H B 129581, I/A 87 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 196, S 8, H B 129581, I/A 86 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 196, S 8, H B 129581, I/A 85 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 196, S 8, H B 129581, I/A 84 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08