COMPAÑIA DE COGENERACION DEL CARIBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 407
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social COMPAÑIA DE COGENERACION DEL CARIBE SL
CIF B79190807
Capital Social 48800.2 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMPAÑIA DE COGENERACION DEL CARIBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA DE COGENERACION DEL CARIBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcons Bellido Cristina | Apoderado | 22/06/2009 | 06/09/2013 |
Rodriguez Sabater Raul | Liquidador | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
Rodriguez Sabater Raul | Consejero | 06/09/2013 | |
Rodriguez Sabater Raul | Apoderado | 22/06/2009 | 06/09/2013 |
Rovira Masachs Enric | Presidente | 12/03/2009 | 06/09/2013 |
Rovira Masachs Enric | Consejero | 12/03/2009 | 06/09/2013 |
Rovira Masachs Enric | Liquidador | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
Rovira Masachs Enric | Apoderado | 22/06/2009 | 06/09/2013 |
Saladas Ferrandiz Ana | Secretario No Consejero | 06/09/2013 | |
Soucheiron Marcet Jose Ignacio | Liquidador | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA DE COGENERACION DEL CARIBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 199, S 8, H B 242960, I/A 37 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 199, S 8, H B 242960, I/A 37 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 199, S 8, H B 242960, I/A 37 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Capital Anterior: | 2.932.890,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.884.089,80 | Euros |
Capital Actual: | 48.800,20 | Euros |
Porcentaje: | 98,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 198, S 8, H B 242960, I/A 36 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 198, S 8, H B 242960, I/A 35 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 31, EN CUANTO AL ERROR PADECIDO RESPECTO AL NUMERO DE PROTOCOLO DE LA ESCRITURA CAUSANTE DE DICHA INSCRIPCION, SIENDO EL CORRECTO EL "3643"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 197, S 8, H B 242960, I/A 34 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 197, S 8, H B 242960, I/A 33 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08