COMPAÑIA AUTOBUSES VASCONGADOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social COMPAÑIA AUTOBUSES VASCONGADOS SA
CIF A48815922
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/03/1996
Página Web www.cavsa.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO ACHA MOVILIDAD INVERSIONES SL
Propietario GRUPO ACHA MOVILIDAD INVERSIONES SL
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE COMPAÑIA AUTOBUSES VASCONGADOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA AUTOBUSES VASCONGADOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acha Goti Francisco Javier | Apoderado | 09/11/2012 | 20/08/2019 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 13/11/2015 | 20/08/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 24/08/2009 | 20/08/2019 |
GRUPO ACHA MOVILIDAD INVERSIONES SL | Socio Unico | 27/04/2016 | 20/08/2019 |
GRUPO ACHA MOVILIDAD INVERSIONES SL | Administrador Unico | 22/09/2015 | 20/08/2019 |
BOVEDA SA | Administrador Unico | 22/09/2015 | |
BOVEDA SA | Administrador Unico | 23/07/2012 | 24/03/2015 |
Castro Mosteiro Jose Albino | Apoderado | 13/01/2009 | |
Solachi Olavarria Francisco | Apoderado | 13/01/2009 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA AUTOBUSES VASCONGADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 212, S 8, H BI 16408, I/Acierr (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 212, S 8, H BI 16408, I/Acierr (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 212, S 8, H BI 16408, I/A 37 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 212, S 8, H BI 16408, I/A 36 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 211, S 8, H BI 16408, I/A 35 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 211, S 8, H BI 16408, I/A 35 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 211, S 8, H BI 16408, I/A 34 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 211, S 8, H BI 16408, I/A 33 (20/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 209, S 8, H BI 16408, I/A 32 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 209, S 8, H BI 16408, I/A 31 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48