COMMEX WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tuset, 20
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMMEX WORLD SL
CIF B67595090
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/02/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMMEX WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMMEX WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Haussman Dergal | Administrador Unico | 22/01/2021 | 17/02/2023 |
Haussman Dergal | Liquidador | 17/02/2023 | 17/02/2023 |
Moutalib El Ammari | Administrador Unico | 02/03/2020 | 22/01/2021 |
ACTOS BORME DE COMMEX WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 170, S 8, H B 546725, I/A 4 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 170, S 8, H B 546725, I/A 4 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 170, S 8, H B 546725, I/A 4 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
- AMPLIAR A:LA COMPRA,VENTA,IMPORTACION,EXPORTACION,DE PRODUCTOS TEXTILES,ROPA DE HOGAR,DROGUERIA,COSMETICA,FERRETERIA,MERCADERIA EN GENERAL,ARTICULO DE DECORACION,HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE,ELECTRODOMESTICOS,COMPONENTES Y .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 170, S 8, H B 546725, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO DON HAUSSMAN DERGAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 170, S 8, H B 546725, I/A 2 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 170, S 8, H B 546725, I/A 2 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 170, S 8, H B 546725, I/A 2 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MOUTALIB EL AMMARI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 168, S 8, H B 546725, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 168, S 8, H B 546725, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Dirección:CL TUSET 20-24 P.8 PTA.8 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/02/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION AL MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47268 , F 168, S 8, H B 546725, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08