COMITE DESARROLLO CATALUÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mallorca, 270
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social COMITE DESARROLLO CATALUÑA SL
CIF B63410427
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 29/01/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMITE DESARROLLO CATALUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMITE DESARROLLO CATALUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ochoa Gutierrez Daniel | Consejero | 25/02/2010 | 17/09/2010 |
Garcia Ochoa Gutierrez Daniel | Consejero Delegado | 25/02/2010 | 17/09/2010 |
Garcia Ochoa Gutierrez Daniel | Liquidador | 17/09/2010 | 17/09/2010 |
Molina Sanchez Ruben | Consejero | 25/02/2010 | 17/09/2010 |
Molina Sanchez Ruben | Consejero Delegado | 25/02/2010 | 17/09/2010 |
Molina Sanchez Ruben | Liquidador | 17/09/2010 | 17/09/2010 |
Moraga Puche Antonio | Secretario | 25/02/2010 | 17/09/2010 |
Moraga Puche Antonio | Consejero | 25/02/2010 | 17/09/2010 |
Moraga Puche Antonio | Liquidador | 17/09/2010 | 17/09/2010 |
Roberto Soave | Consejero | 25/02/2010 | 17/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMITE DESARROLLO CATALUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 58, S 8, H B 287677, I/A 7 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 58, S 8, H B 287677, I/A 7 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 58, S 8, H B 287677, I/A 7 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 57, S 8, H B 287677, I/A 6 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 57, S 8, H B 287677, I/A 6 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-08
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.15.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 57, S 8, H B 287677, I/A 5 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-08