COMISIONISTAS DE ADUANAS Y TRANSPORTES IRUNESES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Euskadi, 3
Código Postal 20305
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social COMISIONISTAS DE ADUANAS Y TRANSPORTES IRUNESES SA
CIF A20077517
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMISIONISTAS DE ADUANAS Y TRANSPORTES IRUNESES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMISIONISTAS DE ADUANAS Y TRANSPORTES IRUNESES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araico Colinas Francisco | Consejero | 24/04/2013 | 12/07/2017 |
Araico Colinas Francisco | Liquidador Solidario | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Araico Colinas Francisco | Apoderado Solidario | 12/07/2017 | |
Esteve Olazabal Josefa De Los Angeles | Secretario | 24/04/2013 | 12/07/2017 |
Esteve Olazabal Josefa De Los Angeles | Consejero | 24/04/2013 | 12/07/2017 |
Esteve Olazabal Josefa De Los Angeles | Liquidador Solidario | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Esteve Olazabal Josefa De Los Angeles | Apoderado Solidario | 12/07/2017 | |
Esteve Olazabal Josefa De Los Angeles | Apoderado | 12/07/2017 | |
Mancebo Pastor Luis-maria | Presidente | 24/04/2013 | 12/07/2017 |
Mancebo Pastor Luis-maria | Consejero Delegado | 24/04/2013 | 12/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMISIONISTAS DE ADUANAS Y TRANSPORTES IRUNESES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 109, S 8, H SS 4631, I/A 16 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 109, S 8, H SS 4631, I/A 16 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 109, S 8, H SS 4631, I/A 16 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 109, S 8, H SS 4631, I/A 16 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 109, S 8, H SS 4631, I/A 16 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 108, S 8, H SS 4631, I/A 15 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-20
- PLAZA EUSKADI, Nº 3-2º, OFICINA 52, Bº BEHOBIA, ZA (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 108, S 8, H SS 4631, I/A 14 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-63-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-20