COMIDAS Y BIENESTAR SA - EXTINGUIDA
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Razón Social COMIDAS Y BIENESTAR SA
CIF A79845806
Actividad Otros servicios de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMIDAS Y BIENESTAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMIDAS Y BIENESTAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo Vega Maria Del Mar | Vicesecret. | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Cobo Vega Maria Del Mar | Consejero | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Cobo Vega Maria Luisa | Presidente | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Cobo Vega Maria Luisa | Consejero | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Cobo Vega Nuria | Liquidador | 23/05/2017 | 23/05/2017 |
Cobo Vega Nuria | Consejero Delegado Solidario | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Cobo Vega Nuria | Secretario | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Cobo Vega Nuria | Consejero | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Perez Minayo Esparza Carmen | Consejero Delegado Solidario | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
Perez Minayo Esparza Carmen | Vicepresidente | 17/10/2013 | 23/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMIDAS Y BIENESTAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7713 , F 155, S 8, H M 14645, I/A 18 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7713 , F 155, S 8, H M 14645, I/A 18 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7713 , F 155, S 8, H M 14645, I/A 18 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7713 , F 155, S 8, H M 14645, I/A 18 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7713 , F 155, S 8, H M 14645, I/A 17 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-28