COMFORTRANS TALAVERA SL
Dirección social Calle Marconi, 393
Código Postal 45600
Municipio Talavera de la Reina
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMFORTRANS TALAVERA SL
CIF B45736121
Capital Social 19010.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 10/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMFORTRANS TALAVERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMFORTRANS TALAVERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Martin Antonio | Administrador Solidario | 01/06/2010 | 11/03/2013 |
Dominguez Moreno Rosa Maria | Administrador Solidario | 01/06/2010 | 11/03/2013 |
ACTOS BORME DE COMFORTRANS TALAVERA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 52, S 8, H TO 31709, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-45
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 531,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 52, S 8, H TO 31709, I/A 2 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 52, S 8, H TO 31709, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-45
Dirección:C/ MARCONI - POLIGONO TORREHIERRO, PARCELA 393 (TALAVERA DE LA REINA)
Comienzo de operaciones:10/05/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Transportes de mercancías por carretera, así como la actividad de comercioal por mayor de piensos y forrajes para la alimentación animal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 52, S 8, H TO 31709, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-45