COMERCIANTES LA PLAZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Circunvalacion Ulpiano Diaz, 14
Código Postal 04001
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social COMERCIANTES LA PLAZA SL
CIF B04443081
VINCULACIONES DE COMERCIANTES LA PLAZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIANTES LA PLAZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Martinez Federico | Liquidador Mancomunado | 12/05/2010 | 29/12/2010 |
Salinas Iguiño Luis | Liquidador Mancomunado | 12/05/2010 | 29/12/2010 |
Baños Lopez Jose Luis | Secretario | 12/05/2010 | |
Baños Lopez Jose Luis | Consejero | 12/05/2010 | |
Del Aguila Andujar Fernando | Consejero | 12/05/2010 | |
Diaz Gomez Francisco Luis | Consejero | 12/05/2010 | |
Diaz Lopez Luis | Presidente | 12/05/2010 | |
Diaz Lopez Luis | Consejero | 12/05/2010 | |
Lao Fernandez Antonio Jesus | Consejero | 12/05/2010 | |
Rodriguez Rodriguez Jose Luis | Consejero | 12/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIANTES LA PLAZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 178, S 8, H AL 19841, I/A 4 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 177, S 8, H AL 19841, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-04
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 177, S 8, H AL 19841, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-04
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 177, S 8, H AL 19841, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-04
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 177, S 8, H AL 19841, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-04
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-04