COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Reyes Catolicos, 4
Código Postal 28802
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA SL
CIF B87314431
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 16/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cuesta Paredes Oscar
Propietario Cuesta Paredes Oscar
VINCULACIONES DE COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Paredes Oscar | Socio Unico | 13/07/2015 | 01/12/2022 |
Cuesta Paredes Oscar | Administrador Unico | 13/07/2015 | 01/12/2022 |
ACTOS BORME DE COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 101, S 8, H M 606118, I/A 4 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA SL
Nif:B87314431
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:05/09/2022
Número Procedimiento Concursal:237/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33671
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-606118
Inscripción:
4
Fecha Inscripción01/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 101, S 8, H M 606118, I/A 4 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA SL
Nif:B87314431
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:05/09/2022
Número Procedimiento Concursal:237/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33671
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-606118
Inscripción:
4
Fecha Inscripción01/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 101, S 8, H M 606118, I/A 4 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
- AVDA REYES CATOLICOS 4 6º G (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 100, S 8, H M 606118, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
- 1. La Sociedad tiene por objeto: cuyo CNAE es el número 3514, y su actividad principal es la siguiente: "Comercio de energía eléctrica". La comercialización de energía eléctrica, gas natural, y otros productos energéticos, así como su intermediación en los mismos. Montaje, desarrollo y mantenimiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 11, S 8, H GU 9855, I/A 2 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-19
- AVDA DEL MAPA 7 - URBANIZACION EL MAPA (CHILOECHES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 11, S 8, H GU 9855, I/A 2 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 97, S 8, H M 606118, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 97, S 8, H M 606118, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Dirección:C/ REYES CATOLICOS 4 6 G (ALCALA DE HENARES)
Comienzo de operaciones:16/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Distribución de energía eléctrica -La comercialización de energía eléctrica, gas natural, y otros productos energéticos, así como su intermediación en los mismos. .- Montaje, desarrollo y mantenimiento de proyectos de instalaciones productos de energías renovables..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 97, S 8, H M 606118, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28