COMERCIAL Y PRODUCCION AGROPECUARIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Teresa Gil, 8
Código Postal 47002
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social COMERCIAL Y PRODUCCION AGROPECUARIA SA
CIF A47055439
Actividad Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMERCIAL Y PRODUCCION AGROPECUARIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL Y PRODUCCION AGROPECUARIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Fernandez Carmen | Presidente | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Carmen | Consejero | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Cesar | Consejero | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Cristina | Consejero | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Jaime | Liquidador | 04/07/2018 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Jaime | Secretario | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Jaime | Director Gerente | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Jaime | Consejero Delegado | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Jaime | Consejero | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
Benito Fernandez Marta | Consejero | 06/11/2015 | 04/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL Y PRODUCCION AGROPECUARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 9 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 9 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 9 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-47
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 9 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-47
Consejero Delegado
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 8 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-47
Consejero Delegado
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 8 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-47
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 7 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-47
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 7 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-47
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 64, S 8, H VA 2286, I/A 7 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-47