COMERCIAL XARCUTERA SL - EXTINGUIDA
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social COMERCIAL XARCUTERA SL
CIF B43204809
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
VINCULACIONES DE COMERCIAL XARCUTERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL XARCUTERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrerons Fortuny Laura | Apoderado | 03/09/2014 | 30/11/2017 |
Fortuny Garcia Roser | Liquidador | 30/11/2017 | 30/11/2017 |
Fortuny Garcia Roser | Administrador Unico | 30/11/2017 | |
Mestre Mestre Marc | Apoderado | 03/09/2014 | 30/11/2017 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL XARCUTERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 150, S 8, H T 3289, I/A 17 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 150, S 8, H T 3289, I/A 17 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 150, S 8, H T 3289, I/A 17 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-43
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 150, S 8, H T 3289, I/A 17 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 124, S 8, H T 3289, I/A 16 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 122, S 8, H T 3289, I/A 15 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-223-43